Fraktion der CDU |
Fraktion CDU | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 20.06.2007 | | von 20.06.2007 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Stadtrat | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2007 | | von 01.07.2007 | |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Vertreter | Vertreter | 03.07.2007 | 02.07.2019 | von 03.07.2007 bis 02.07.2019 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2007 | | von 03.07.2007 | |
Ausschuss für Finanzen | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2007 | | von 04.07.2007 | |
Haushaltsausschuss | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 01.04.2008 | 09.01.2009 | von 01.04.2008 bis 09.01.2009 | |
Aufsichtsrat Industrieparkgesellschaft | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 | |
Verwaltungsrat der WBD Industriepark Dessau GmbH | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.07.2014 | 25.03.2015 | von 25.07.2014 bis 25.03.2015 | |
Zeitweiliger Ausschuss zur Begleitung des Sanierungskonzeptes des DRHV 2006 e.V. / Sportmarketing Dessau-Roßlau | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Vorsitzender | Vorsitzender | 16.03.2015 | 06.09.2017 | von 16.03.2015 bis 06.09.2017 | |
Aufsichtsrat DVV Stadtwerke | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.01.2016 | | von 28.01.2016 | |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.03.2017 | 02.07.2019 | von 08.03.2017 bis 02.07.2019 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Roßlau | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Aufsichtsrat IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 | |
Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben | CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2007 | | von 02.07.2007 | |